1990年7月参加工作,1997年12月加入中国共产党,大学学历,学士学位,高级工程师,现任918博天堂集团副总裁、首席运营官(COO)。
1988年9月参加工作,1996年12月加入中国共产党,大学学历,工程师、高级政工师,现任918博天堂集团副总裁、首席行政官(CAO)。
1987年7月参加工作,1984年11月加入中国共产党,大学学历,学士学位,教授级高级工程师,现任918博天堂集团副总裁(负责往复机业务)。
1989年7月参加工作,1993年11月加入中国共产党,大学学历,学士学位,教授级高级工程师,现任918博天堂集团副总裁(负责核电业务)。